Salzburger Gebietskrankenkasse Steiermärkische Gebietskrankenkasse Tiroler Gebietskrankenkasse Vorarlberger Gebietskrankenkasse Wiener Gebietskrankenkasse Gesundheitssystem
Es wird nirgends erklärt, was die Betriebsnummer ist und wozu sie gut ist. Noch dazu wie sie anhand eines einzigen Beispieles in Wien nicht unbedingt repräsentativ
(Stand 2007) Die einzelnen Träger sind: Gebietskrankenkassen: In jedem Bundesland gibt es eine Gebietskrankenkasse. Die Zugehörigkeit ist primär nicht abhängig
Beamtenversicherungsanstalt Gebietskrankenkassen (Generalkompetenz Krankenvers.) Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK) Niederösterreichische
österreichischer Politiker (SPÖ) und Direktor der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Er war von 1962 bis 1970 Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat
Wien. Kovacs ist beruflich als Angestellter der Burgenländischen Gebietskrankenkasse tätig. Günter Kovacs begann seine politische Karriere 2002 als Gemeinderat
Unternehmen (z.B. Niederösterreichische Versicherung, NÖ Gebietskrankenkasse usw.) von Wien nach St. Pölten. Daher war es notwendig, schnelle
1971-73 von Carl Appel errichtet wurde. Hinter den Gebäuden der Wiener Gebietskrankenkasse erheben sich die beiden Hochhäuser Vienna Twin Towers (1999–2001)
in Linz) war von 2003 bis 2010 Direktor der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. Nach der Matura am Gymnasium Khevenhüllerstraße in Linz und der
Sanitätswesens errichtet. Seit dem Jahr 1945 führte die Wiener Gebietskrankenkasse das Spital im Auftrag der Republik Österreich. Aus diesem Anlass
Lokalausschusses der SPÖ Unterpremstätten, war Fraktionsobmann der SPÖ in der Gebietskrankenkasse Steiermark und Mitglied der Landesexekutive Steiermark des Österreichischen
Direktor der Bezirkskrankenkasse in Graz (heute Steiermärkische Gebietskrankenkasse). Als Vertreter der Sozialdemokraten war Pongratz von 1900 bis 1913
eine Art der Kopplung verschiedener Stromnetze Österreichische Gebietskrankenkasse Gärtner-Krankenkasse Gemeinschaftskraftwerk Kiel Gehörknöchelchenkette
Sohn des Bergmanns und späteren Angestellten der Burgenländischen Gebietskrankenkasse Josef Schmidt aus Bernstein geboren. Er besuchte nach der Volksschule
Hauptschule und trat 1950 in den Dienst der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. 1960 wurde sie Gemeinderätin, 1967 zur SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzenden
Arbeiterkammer Niederösterreich und ab 1972 Obmann der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Pichler war vom 4. Juni 1959 bis zum 6. Dezember 1962 Abgeordneter
Politiker (SPÖ) und Bezirksstellenleiter der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Er war von 1969 bis 1970 Mitglied des Bundesrates und von 1970 bis
wurde gegenüber dem ehemaligen Kurbad in einem Gebäude der Tiroler Gebietskrankenkasse das SOS-Jugendhaus, eine Einrichtung der SOS-Kinderdörfer für Jugendliche
Vorstandsmitglied der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter sowie der NÖ Gebietskrankenkasse und wirkte zwischen 1955 und 1970 als Gemeinderat in Ebreichsdorf
war ab 1995 stellvertretender Direktor der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse und ab 1998 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Oberösterreich und Mitglied des Vorstandes der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte. Eintrag zu Konrad Landgraf auf den
Sparautobahn in die Geschichte ein. Sekanina war auch Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse und von 1974 bis 1979 Vizepräsident des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger
St. Pölten und trat 1956 in den Dienst der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Ab 1986 war er Bezirksstellenleiter der Bezirksstelle Pöchlarn.
(1979–1987). 1979 wurde er Vorstandsmitglied der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. Von 1986 bis 1991 war er Landesparteisekretär der ÖVP Burgenland
war er Vorsitzender des Überwachungsausschusses der Steirischen Gebietskrankenkasse. Er vertrat die ÖVP zwischen dem 20. Mai 1957 und dem 31. März 1970