Karl Ritter von Halt (1891–1964) (kommissarisch und ehrenamtlich)25. März 1943 30. April 1945 | Reichskommissar für das Siedlungswesen …
Interim (lat. „inzwischen, unterdessen“) bezeichnet unter anderem: allgemein eine vorübergehende Regelung für eine Übergangszeit, etwa als …
Ein Kommissar (von lat. commissarius „Beauftragter“), im Süden des deutschen Sprachgebiets auch Kommissär (von frz. commissaire), ist ein …
Kommissar.
Ein Staatskommissar ist ein vom Staat bestellter Beauftragter, der vorübergehend (kommissarisch) eine beaufsichtigte Körperschaft leitet. …
Frederick Karlomuana Timakata (kommissarisch) ( 1937; † 1995) 17. Februar 1984 – 8. März 1984 | Ati George Sokomanu s.o. 8. …
Oktober 1992 kommissarisch tätig als Ministerpräsident in der Ukraine . Walentyn Symonenko stammt aus einer Odessaer Arbeiterfamilie. …
Nathan Woodworth Post (kommissarisch) | (1881–1938) | 14. März 1913–14. Juli 1913 | Clark Daniel Stearns | (1870–1944) | 14. …
Bruno Blanchet (kommissarisch) | 27. Januar 1807 | 10. März 1807 | nur im Süden Haitis | Alexandre Sabès Pétion | 10. März 1807 | 29. …
Afrika : September 2012 kommissarisch) Benin Staatsoberhaupt: Präsident Boni Yayi (seit 2006) Regierungschef: Premierminister Pascal …
Rafael Carvajal kommissarisch ( 1818 , † 1884 ) 31. August 1865 - 7. September 1865 | Jerónimo Carrión ( 1804 , † 1873 ) 7. …
Auswärtiges Amt Joseph Maria von Radowitz 1879-1880, kommissarisch Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 1880, kommissarisch …
Juli 1945 Gustav Klimpel , bis Mai 1946 Josef Orlopp , kommissarisch ab 25. September 1946 SPD SPD | Steuern Erich Siebert, kommissarisch bis 16. …
Dennis Young (kommissarisch) 1938 1. Januar 1990 - 27. Februar 1990 | Sir Serei Eri 1936 - 1993 27. Februar 1990 - 4. Oktober …
Kolonie (1661–1866) : Thomas Lynch | | 1664 | kommissarisch | Edward Morgan | | 1664 | kommissarisch | Edward Morgan | | 1664 | Lieutenant …
Staatsoberhaupt: Präsident Henrique Pereira Rosa (2003–2005) (kommissarisch) Regierungschef: Premierminister Artur Sanhá (2003–10. …
José E. Benedicto (kommissarisch) 1921 | Emmet Montgomery Reily 1866–1954 1921–1923 | Juan Bernardo Huyke (kommissarisch) 1880–1961 …
1883 Friedrich Riesch (kommissarisch) 1885 Friedrich Riesch. 1912 Ulrich Stapenhorst 1921 Richard von Winterfeld (kommissarisch) …
Der am längsten amtierende kommissarisch stellvertretende Administrator war John R. Dailey , der die Stelle nach seiner Pensionierung vom …
Afrika : Dezember 2010) (kommissarisch) Präsident Alpha Condé (seit 21. Dezember 2010) Regierungschef: Premierminister Kabiné Komara (2009 …
Afrika : November 2011) (kommissarisch) Ministerpräsident Abdel Rahim el-Kib (seit 24. November 2011) Madagaskar Staatsoberhaupt: Präsident …
Afrika : November 1989–1991) (kommissarisch) Benin Staats- und Regierungschef: Präsident Mathieu Kérékou (1972–1991, 1996–2006) …
Hauptmann Hans-Joachim Heinecke (kommissarisch) | 17. März 1943 | Hauptmann Erich Hohagen | 7. April 1943 | Hans Remmer (kommissarisch) | 1. …
Afrika : Oktober 1993–1994) (kommissarisch) Regierungschef: Premierminister Adrien Sibomana (1988–10. Juli 1993) Premierministerin Sylvie …
Afrika : September 2003) (kommissarisch) Präsident Henrique Pereira Rosa (28. September 2003–2005) (kommissarisch) Regierungschef: …