Der Wirtschaftsausschuss (WA) ist in der Bundesrepublik Deutschland ein Gremium, in dem Arbeitnehmervertreter in Unternehmen zusammen mit …
Der Wirtschaftsausschuß des Königsteiner Kreises - ein Vorläufer des Forschungsbeirates? In: Markus Gloe: "Planung für die deutsche …
Von 1970 bis 1976 vertrat Bading den DGB beim „Wirtschaftsausschuß für Außenhandelsfragen“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums . …
1924 wurde er in den Wirtschaftsausschuß des Deutschen Imkerbundes berufen. 1930 übernahm er die Leitung des Ostpreußischen …
Ebenfalls unter militärischen Prämissen gab ein „Wirtschaftsausschuß Ukraine “, eine „Deutsch- Finnländische Vereinigung“, eine „ …
Durch den Wirtschaftsausschuss gelangt der Betriebsrat an Informationen, die der Unternehmer zur Führung seines Unternehmens (und nicht …
Jahren von 1954 bis 1958 gehörte er dort als Mitglied dem Verfassungsausschuss an und anschließend bis 1963 dem ständigen Wirtschaftsausschuss. …
Mitglied im Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss, Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss sowie …
Friedrich Wilke ( 15. September 1906 in Hannover ; † 8. Februar 1984 ebenda) war ein deutscher Politiker (DHP , DP ). Er war von 1947 …
ÖH | Wirtschaftsausschuss | style"text-align:right 14535 EUR | | ÖH | Vorsitzender | style"text-align:right 7267 EUR | | ÖH | Vorsitzender …
Datei:Sigrid Skarpelis-Sperk. jpg | Sigrid Skarpelis-Sperk (2012) Sigrid Skarpelis-Sperk, geb. Sperk, ( 12. April 1945 in Prag ) ist eine …
Hans-Jörn Arp ( 6. August 1952 in Wacken ) ist ein deutscher Politiker (CDU ). Er ist seit 2005 Vorsitzender des … Leben und Beruf …
In Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten hat der Betriebsrat gemäß 106 | betrvg | juris BetrVG einen Wirtschaftsausschuss …
Im kirchlichen Arbeitsrecht kann innerhalb der Mitarbeitervertretung ein Wirtschaftsausschuss bzw. ein Ausschuss für Wirtschaftsfragen …
Nachdem sie von Februar 1982 bis 1983 bereits stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss war, war sie von Juni 1989 bis 1994 …
Wirtschaftsausschuss : Der Wirtschaftsausschuss hat dem Betriebsrat über jede Sitzung unverzüglich und vollständig zu berichten (108 | betrvg …
Von 1968 bis 1971 war er im Vorstand des Evangeliumsrundfunk (ERF) und leitete bis dahin auch dessen Wirtschaftsausschuss. Loh war seit …
In der Parlamentarischen Versammlung der NATO leitete er von 1977 bis 1982 den Wirtschaftsausschuss. Veröffentlichungen : Lange, Erwin: …
Außerdem war er in zahlreichen Wirtschaftsausschüssen innerhalb und außerhalb des Parlaments tätig, darunter dem Ausschuss für ökonomische …
Franz Etzel ( 12. August 1902 in Wesel ; † 9. Mai 1970 in Wittlaer bei Düsseldorf ) war ein deutscher Politiker (CDU ). …
Christopher Vogt ( 4. Januar 1984 in Bad Oldesloe ) ist ein deutscher Politiker (FDP ) und Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein …
Arbeitnehmervertretern in Wirtschaftsausschüssen gemäß Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA …
Arbeitnehmervertretern in Wirtschaftsausschüssen gemäß Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset-Management (DVFA …
Heiko Faber für die Freie Wählervereinigung (FWV) im Kreistag des Enzkreises und ist dort Mitglied im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss. …
Egbert Liskow ( 12. Januar 1957 in Heringsdorf ) ist ein deutscher Politiker (CDU ). Er ist seit 2002 Abgeordneter im Landtag von …