Ist die geografische Lage der Person wirklich relevant? -- Schnusi 19:53, 1. Jan. 2010 (CET) Nö, aber die des Ladens schon. -- Marzahn 10:01, 2. Jan. 2010
Laurenz Hugl (* 22. Dezember 1867 in Wetzelsdorf; † 5. Oktober 1952 ebenda) war ein österreichischer Politiker (CSP) und Landwirt. Hugl war von 1927 bis
und Julius Hügler sen. geführt. Czermak trat schließlich aus dem Unternehmen aus, Inhaber blieb Hügler. Das Unternehmen hieß nun Julius Hügler, vorm. F
Oberliga Süd, als er im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen 05 von Trainer Benda Hügl in der Anfangsformation eingesetzt wurde. Nach seiner Zeit in Stuttgart ging
illustriertes Reisehandbuch. 5. Auflage. Bremen 2008, ISBN 3-86108-473-2. Hugle, Richard: Neubildung deutschen Bauertums im Emsland: Die Erschließung von
Ergänzende Dirigier- und Kammermusikstudien absolvierte er bei Walter Hügler in Biel und bei Milan Turkovic in Wien. Zunächst als Dirigent von Blasorchestern
am 22. Dezember befindet sich der Contract des Klosters Zwettl mit Gallus Hügl, bürgerl. stainmez in Eggenburg. Auftrag zur Lieferung von Tür- und Fenstersteinen
Reisen Ahorn Reisebüro Bernd Gevers Haida-Reisen Busunternehmen Joachim Hügle Schnabel Touristik Thüringisch-Fränkisches Reisebüro (TFR) Thoenissen GmbH
verfügte mit Mirko Kokotović und Branko Pleše im Mittelfeld sowie Bernard Hügl in der Verteidigung über drei starke Akteure, die das Spiel sowohl aufbauen
Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Dinamo Zagreb 1. (Jugoslawischer Meister) Bernard Hügl Italien Italien Lazio Rom 4. Giuseppe Bigogno
Psychiater und Klinikleiter 1995 Hans Ulrich Rudolf, Historiker 1998 Elmar Hügler, Fernsehjournalist 2001 Rita Jans, Pianistin und Leiterin der Weingartener
Frankfurt am Main durch. Ein anschließendes Kapellmeisterstudium bei Walter Hügler an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen schloss sie 1984 mit
Hajek (für Buch und Regie bei Helnwein ZDF) Gordian Troeller und Elmar Hügler (für die Redaktion bei Die Saat des Fortschritts oder Das Ende der Entwicklung
Walküre Emil Obermann – Pro und Contra Paul Kuhn – Pauls Party Elmar Hügler – Notizen vom Nachbarn Franz Peter Wirth – Change Bernhard Wicki – Das
CSP Höpfl Anton OF Hosch Kaspar CSP Hugelmann Karl Gottfried CSP Hugl Laurenz CSP Jukel Carl CSP Kandler Franz CSP Kernmaier Ferdinand OF
Villa Hübel, Rooseveltova 2, Aussig (1923–1924) Geschäftslokal Juwelier Hügler, Staubingerplatz, Badgastein (1924–1925) Klosterkirche zum Göttlichen Heiland
wurde später Fernsehdirektor bei Radio Bremen), Corinne Pulver und Elmar Hügler freie Hand, und auch neue Unterhaltungsformen konnten in Jaedickes Amtszeit
Universität Basel Hüging, Engelbert (* 1957), deutscher Tischtennisspieler Hugl, Laurenz (1867–1952), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter
Wiebel (1907–1921?) | Karl Haedenkamp (1922–1936) | Volrad Deneke (1971–1974) | Klaus Nöldner (?–1994) | Bernd Hügle (1995–2001, komm.) | Michael Vogt (seit 2002)
Klawonn, G. Anilkumar, H. Jiao, C. Döbler, A. Spannenberg, W. Mägerlein, H. Hugl, M. Beller: Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Epoxidation of Olefins Using H2O2
Steuerpolitik. Noske, Borna-Leipzig 1931 (Leipzig, Univ., Diss., 1931). Klaus Hugler, Hans Diefenbacher: Adolf Damaschke und Henry George. Ansätze zu einer Theorie
dieser Freisitz zugleich wie die Manglburg 1639 als Eigentum des Gundaker Hugl „von der Manglburg, zum Rosenstein an der zeit Pfleger zu Peuerbach“ genannt
Feil (1923–2004), war von 1961 bis 1986 Bürgermeister von Nußloch. Paul Hügle (* 1924), war mehr als drei Jahrzehnte Gemeinderat für die CDU und 17 Jahre
1634 war die Manglburg im Besitz des Gundaker Hugl, wobei diese anscheinend von seinem Vater Sigmund Hugl von einem Inderseer käuflich erworben worden
Leben und Kämpfen Moritz von Egidys. Koehler & Amelang, Leipzig 1970. Klaus Hugler: Moritz von Egidy, „Ich hab's gewagt!“ Vom preußisch-sächsischen Offizier